civilite
stringclasses 2
values | prenom
stringlengths 3
20
| nom
stringlengths 2
26
| classement
stringlengths 12
39
| type_mandat
stringclasses 11
values | qualite
stringlengths 12
257
| type_document
stringclasses 8
values | departement
stringclasses 110
values | date_publication
stringclasses 433
values | date_depot
stringlengths 10
10
⌀ | nom_fichier
stringlengths 8
70
⌀ | url_dossier
stringlengths 26
59
| open_data
stringlengths 28
70
⌀ | statut_publication
stringclasses 6
values | id_origine
stringclasses 922
values | url_photo
stringclasses 922
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Yves | DELOT | DELOT Yves12145 | epci | Président de la communauté de communes Serein et Armance | di | 89 | null | 2021-02-09 | null | /pages_nominatives/delot-yves | null | Déclaration déposée - publication à venir | null | null |
M. | Yves | DELOT | DELOT Yves12145 | epci | Président de la communauté de communes Serein et Armance | dim | 89 | null | 2024-09-29 | null | /pages_nominatives/delot-yves | null | Déclaration déposée - publication à venir | null | null |
M. | Yves | DU BUIT | DU BUIT Yves20216 | epci | Vice-Président de Brest Métropole | di | 29 | 2021-07-26 | 2020-09-09 | du-buit-yves-di14713-epci-29.pdf | /pages_nominatives/du-buit-yves-20216 | du-buit-yves-di14713-epci-29.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | DU BUIT | DU BUIT Yves20216 | epci | Vice-Président de Brest Métropole | dim | 29 | 2021-07-27 | 2020-09-15 | du-buit-yves-dim14714-epci-29.pdf | /pages_nominatives/du-buit-yves-20216 | du-buit-yves-dim14714-epci-29.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | DUSART | DUSART Yves14029 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole | di | 59 | 2021-05-18 | 2021-02-15 | dusart-yves-di12521-epci-59.pdf | /pages_nominatives/dusart-yves | dusart-yves-di12521-epci-59.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | GARY | GARY Yves21099 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération du Bassin de Brive | di | 19 | 2022-01-12 | 2021-08-05 | gary-yves-di18150-epci-19.pdf | /pages_nominatives/gary-yves-21099 | gary-yves-di18150-epci-19.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | GIDOIN | GIDOIN Yves20077 | epci | Vice-Président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole | di | 49 | 2021-07-07 | 2020-09-17 | gidoin-yves-di14474-epci-49.pdf | /pages_nominatives/gidoin-yves-20077 | gidoin-yves-di14474-epci-49.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | GIDOIN | GIDOIN Yves20077 | epci | Vice-Président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole | dim | 49 | 2022-06-28 | 2021-08-05 | gidoin-yves-dim21091-epci-49.pdf | /pages_nominatives/gidoin-yves-20077 | gidoin-yves-dim21091-epci-49.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | GOASDOUÉ | goasdoueaaayves3593 | epci | Président de la communauté d'agglomération Flers Agglo | di | 61 | 2022-10-05 | 2020-09-01 | goasdoue-yves-di21954-epci-61.pdf | /pages_nominatives/goasdoue-yves | goasdoue-yves-di21954-epci-61.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | GOASDOUÉ | goasdoueaaayves3593 | epci | Président de la communauté d'agglomération Flers Agglo | dim | 61 | 2022-10-05 | 2022-08-08 | goasdoue-yves-dim21955-epci-61.pdf | /pages_nominatives/goasdoue-yves | goasdoue-yves-dim21955-epci-61.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | GOEPFERT | GOEPFERT Yves18911 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération | di | 68 | 2021-07-27 | 2020-09-09 | goepfert-yves-di14770-epci-68.pdf | /pages_nominatives/goepfert-yves-18911 | goepfert-yves-di14770-epci-68.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | GUYEN | GUYEN Yves20395 | epci | Vice-Président de la communauté urbaine du Grand Besançon | di | 25 | 2022-05-31 | 2021-07-29 | guyen-yves-di20902-epci-25.pdf | /pages_nominatives/guyen-yves-20395 | guyen-yves-di20902-epci-25.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | HUCHET | huchetaaayves4270 | commune | Adjoint au maire du Havre | di | 76 | 2021-06-03 | 2020-07-10 | huchet-yves-di13098-commune-le-havre.pdf | /pages_nominatives/huchet-yves | huchet-yves-di13098-commune-le-havre.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | JUHEL | JUHEL Yves24113 | commune | Maire de Menton | di | 06 | 2023-06-19 | 2022-06-16 | juhel-yves-di25876-commune-menton.pdf | /pages_nominatives/juhel-yves-24113 | juhel-yves-di25876-commune-menton.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | JUHEL | JUHEL Yves24113 | commune | Maire de Menton | dim | 06 | 2024-07-29 | 2023-08-11 | juhel-yves-dim29341-commune-menton.pdf | /pages_nominatives/juhel-yves-24113 | juhel-yves-dim29341-commune-menton.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | JUHEL | JUHEL Yves24113 | commune | Maire de Menton | dim | 06 | 2024-07-31 | 2024-05-28 | juhel-yves-dim29342-commune-menton.pdf | /pages_nominatives/juhel-yves-24113 | juhel-yves-dim29342-commune-menton.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | JUHEL | JUHEL Yves24113 | epci | Président de la communauté d'agglomération de la Riviera Française | di | 06 | null | null | null | /pages_nominatives/juhel-yves-24113 | null | En cours | null | null |
M. | Yves | KRATTINGER | krattingeraaayves4934 | departement | Président du conseil départemental de la Haute-Saône | di | 70 | 2022-02-14 | 2021-08-31 | krattinger-yves-di18626-departement-70.pdf | /pages_nominatives/krattinger-yves | krattinger-yves-di18626-departement-70.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | KRATTINGER | krattingeraaayves4934 | departement | Président du conseil départemental de la Haute-Saône | dim | 70 | null | 2024-05-30 | null | /pages_nominatives/krattinger-yves | null | Déclaration déposée - publication à venir | null | null |
M. | Yves | KRATTINGER | krattingeraaayves4934 | departement | Président du conseil départemental de la Haute-Saône | dim | 70 | 2022-02-15 | 2021-10-12 | krattinger-yves-dim18627-departement-70.pdf | /pages_nominatives/krattinger-yves | krattinger-yves-dim18627-departement-70.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | KRATTINGER | krattingeraaayves4934 | departement | Président du conseil départemental de la Haute-Saône | dim | 70 | 2022-02-16 | 2021-12-03 | krattinger-yves-dim18628-departement-70.pdf | /pages_nominatives/krattinger-yves | krattinger-yves-dim18628-departement-70.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | LAPORTE | LAPORTE Yves12680 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération du Bassin de Brive | di | 19 | 2022-01-12 | 2021-07-27 | laporte-yves-di18144-epci-19.pdf | /pages_nominatives/laporte-yves | laporte-yves-di18144-epci-19.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | LECUIR | LECUIR Yves22618 | departement | Conseiller départemental de Loir-et-Cher | di | 41 | null | 2024-01-27 | null | /pages_nominatives/lecuir-yves-22618 | null | Déclaration déposée - publication à venir | null | null |
M. | Yves | LECUIR | LECUIR Yves22618 | departement | Conseiller départemental de Loir-et-Cher | dim | 41 | null | 2024-04-22 | null | /pages_nominatives/lecuir-yves-22618 | null | Déclaration déposée - publication à venir | null | null |
M. | Yves | MICHEL | MICHEL Yves16206 | epci | Vice-Président de Sète Agglopôle Méditerranée | di | 34 | 2021-06-23 | 2020-09-28 | michel-yves-di14117-epci-34.pdf | /pages_nominatives/michel-yves-16206 | michel-yves-di14117-epci-34.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | MICHEL | MICHEL Yves16206 | epci | Vice-Président de Sète Agglopôle Méditerranée | dim | 34 | 2021-11-24 | 2021-07-07 | michel-yves-dim17165-epci-34.pdf | /pages_nominatives/michel-yves-16206 | michel-yves-dim17165-epci-34.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | MORAINE | moraineaaayves6536 | departement | Vice-Président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône | di | 13 | 2023-03-07 | 2021-08-27 | moraine-yves-di24949-departement-13.pdf | /pages_nominatives/moraine-yves-6536 | moraine-yves-di24949-departement-13.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | MORAINE | moraineaaayves6536 | departement | Vice-Président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône | dim | 13 | 2023-03-08 | 2022-11-21 | moraine-yves-dim24950-departement-13.pdf | /pages_nominatives/moraine-yves-6536 | moraine-yves-dim24950-departement-13.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | NICOLIN | nicolinaaayves6974 | commune | Maire de Roanne | di | 42 | 2021-05-17 | 2020-09-03 | nicolin-yves-di12702-commune-roanne.pdf | /pages_nominatives/nicolin-yves | nicolin-yves-di12702-commune-roanne.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | NICOLIN | nicolinaaayves6974 | commune | Maire de Roanne | dim | 42 | 2021-05-19 | 2020-12-31 | nicolin-yves-dim12704-commune-roanne.pdf | /pages_nominatives/nicolin-yves | nicolin-yves-dim12704-commune-roanne.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | NICOLIN | nicolinaaayves6974 | commune | Maire de Roanne | dim | 42 | 2021-06-15 | 2021-04-02 | nicolin-yves-dim13842-commune-roanne.pdf | /pages_nominatives/nicolin-yves | nicolin-yves-dim13842-commune-roanne.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | NICOLIN | nicolinaaayves6974 | epci | Président de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération | di | 42 | 2021-05-18 | 2020-10-20 | nicolin-yves-di12703-epci-42.pdf | /pages_nominatives/nicolin-yves | nicolin-yves-di12703-epci-42.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | PARTRAT | PARTRAT Yves14963 | departement | Conseiller départemental de la Loire | di | 42 | 2022-06-14 | 2021-08-05 | partrat-yves-di21039-departement-42.pdf | /pages_nominatives/partrat-yves-14963 | partrat-yves-di21039-departement-42.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | PARTRAT | PARTRAT Yves14963 | departement | Conseiller départemental de la Loire | dim | 42 | 2022-06-15 | 2022-05-02 | partrat-yves-dim21040-departement-42.pdf | /pages_nominatives/partrat-yves-14963 | partrat-yves-dim21040-departement-42.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | PASCOUAU | PASCOUAU Yves26029 | epci | Vice-Président de Nantes Métropole | di | 44 | null | 2023-07-18 | null | /pages_nominatives/pascouau-yves-26029 | null | Déclaration déposée - publication à venir | null | null |
M. | Yves | PERRIN | PERRIN Yves27808 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération du Roannais | di | 42 | null | null | null | /pages_nominatives/perrin-yves-27808 | null | En cours | null | null |
M. | Yves | PIGRENET | PIGRENET Yves13298 | commune | Maire du Cannet | di | 06 | 2021-05-11 | 2020-07-10 | pigrenet-yves-di12224-commune-le-cannet.pdf | /pages_nominatives/pigrenet-yves-13298 | pigrenet-yves-di12224-commune-le-cannet.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | PIGRENET | PIGRENET Yves13298 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins | di | 06 | 2021-05-12 | 2021-01-15 | pigrenet-yves-di12225-epci-06.pdf | /pages_nominatives/pigrenet-yves-13298 | pigrenet-yves-di12225-epci-06.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | RAYMONDAUD | RAYMONDAUD Yves22746 | departement | Vice-Président du conseil départemental de la Haute-Vienne | di | 87 | 2024-02-20 | 2021-07-26 | raymondaud-yves-di27614-departement-87.pdf | /pages_nominatives/raymondaud-yves-22746 | raymondaud-yves-di27614-departement-87.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | REVILLON | revillonaaayves7124 | commune | Maire de Bois-Colombes | di | 92 | 2021-08-11 | 2020-07-13 | revillon-yves-di15253-commune-bois-colombes.pdf | /pages_nominatives/revillon-yves | revillon-yves-di15253-commune-bois-colombes.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | REVILLON | revillonaaayves7124 | departement | Vice-Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine | di | 92 | 2024-02-19 | 2021-07-16 | revillon-yves-di27616-departement-92.pdf | /pages_nominatives/revillon-yves | revillon-yves-di27616-departement-92.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | REVILLON | revillonaaayves7124 | departement | Vice-Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine | dim | 92 | 2024-02-20 | 2022-02-07 | revillon-yves-dim27617-departement-92.pdf | /pages_nominatives/revillon-yves | revillon-yves-dim27617-departement-92.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | REVILLON | revillonaaayves7124 | epci | Président de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine | di | 95 | 2024-02-21 | 2023-02-21 | revillon-yves-di27618-epci-95.pdf | /pages_nominatives/revillon-yves | revillon-yves-di27618-epci-95.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | TROUSSELLE | TROUSSELLE Yves23226 | region | Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine | di | null | 2023-04-11 | 2021-11-01 | trousselle-yves-di25249-region-75.pdf | /pages_nominatives/trousselle-yves-23226 | trousselle-yves-di25249-region-75.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | TROUSSELLE | TROUSSELLE Yves23226 | region | Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine | dim | null | 2023-04-12 | 2022-10-15 | trousselle-yves-dim25250-region-75.pdf | /pages_nominatives/trousselle-yves-23226 | trousselle-yves-dim25250-region-75.xml | Livrée | null | null |
M. | Yves | VIDAL | VIDAL Yves22610 | departement | Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône | di | 13 | null | null | null | /pages_nominatives/vidal-yves-22610 | null | En cours | null | null |
M. | Yvon | BEUCHON | BEUCHON Yvon20228 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération Bourges Plus | di | 18 | 2022-02-24 | 2021-07-28 | beuchon-yvon-di18864-epci-18.pdf | /pages_nominatives/beuchon-yvon-20228 | beuchon-yvon-di18864-epci-18.xml | Livrée | null | null |
M. | Yvon | BEUCHON | BEUCHON Yvon20228 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération Bourges Plus | dim | 18 | 2022-02-25 | 2022-01-11 | beuchon-yvon-dim18865-epci-18.pdf | /pages_nominatives/beuchon-yvon-20228 | beuchon-yvon-dim18865-epci-18.xml | Livrée | null | null |
M. | Yvon | LERAT | LERAT Yvon9994 | epci | Président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres | di | 44 | 2021-06-08 | 2020-12-16 | lerat-yvon-di13328-epci-44.pdf | /pages_nominatives/lerat-yvon | lerat-yvon-di13328-epci-44.xml | Livrée | null | null |
M. | Yvon | LERAT | LERAT Yvon9994 | epci | Président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres | dim | 44 | 2021-06-09 | 2021-04-26 | lerat-yvon-dim13329-epci-44.pdf | /pages_nominatives/lerat-yvon | lerat-yvon-dim13329-epci-44.xml | Livrée | null | null |
M. | Yvonnick | RAFFIN | RAFFIN Yvonnick20877 | epci | Président de la communauté de communes Teporionu'u | di | 987 | null | 2023-11-09 | null | /pages_nominatives/raffin-yvonnick-20877 | null | Déclaration déposée - publication à venir | null | null |
M. | Yvon | PACQUIT | PACQUIT Yvon18099 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération du Centre de la Martinique | di | 972 | 2021-11-17 | 2021-06-22 | pacquit-yvon-di16953-epci-972.pdf | /pages_nominatives/pacquit-yvon-18099 | pacquit-yvon-di16953-epci-972.xml | Livrée | null | null |
M. | Yvon | PELLET | PELLET Yvon22391 | departement | Vice-Président du conseil départemental de l'Hérault | di | 34 | 2023-06-05 | 2022-01-12 | pellet-yvon-di25774-departement-34.pdf | /pages_nominatives/pellet-yvon-22391 | pellet-yvon-di25774-departement-34.xml | Livrée | null | null |
M. | Zadkiel | SAINT-ORICE | SAINT-ORICE Zadkiel23083 | ctsp | Conseiller de l'assemblée de Guyane | di | 973 | 2024-03-13 | 2021-08-23 | saint-orice-zadkiel-di27713-ctsp-973.pdf | /pages_nominatives/saint-orice-zadkiel-23083 | saint-orice-zadkiel-di27713-ctsp-973.xml | Livrée | null | null |
Mme | Zahia | HAMDANE | HAMDANE Zahia27436 | depute | Députée de la Somme | dia | 80 | null | 2024-09-04 | null | /pages_nominatives/hamdane-zahia-27436 | null | Déclaration déposée - publication à venir | 841947 | |
Mme | Zahia | HAMDANE | HAMDANE Zahia27436 | depute | Députée de la Somme | dsp | 80 | null | 2024-09-04 | null | /pages_nominatives/hamdane-zahia-27436 | null | Déclaration déposée - publication en préfecture à venir | 841947 | |
Mme | Zahia | HAMDANE | HAMDANE Zahia27436 | depute | Députée de la Somme | dspm | 80 | null | 2024-09-10 | null | /pages_nominatives/hamdane-zahia-27436 | null | Déclaration déposée - publication en préfecture à venir | 841947 | |
Mme | Zahia | HAMDANE | HAMDANE Zahia27436 | depute | Députée de la Somme | dspm | 80 | null | 2024-09-12 | null | /pages_nominatives/hamdane-zahia-27436 | null | Déclaration déposée - publication en préfecture à venir | 841947 | |
Mme | Zahia | HAMDANE | HAMDANE Zahia27436 | depute | Députée de la Somme | dspm | 80 | null | 2024-09-16 | null | /pages_nominatives/hamdane-zahia-27436 | null | Déclaration déposée - publication en préfecture à venir | 841947 | |
Mme | Zaïnaba | SAÏD-ANZUM | SAÏD-ANZUM Zaïnaba22685 | departement | Conseillère départementale de la Seine-Saint-Denis | di | 93 | 2023-11-06 | 2021-09-06 | said-anzum-zainaba-di27163-departement-93.pdf | /pages_nominatives/said-anzum-zainaba-22685 | said-anzum-zainaba-di27163-departement-93.xml | Livrée | null | null |
Mme | Zaïnaba | SAÏD-ANZUM | SAÏD-ANZUM Zaïnaba22685 | departement | Conseillère départementale de la Seine-Saint-Denis | dim | 93 | 2023-11-07 | 2023-09-10 | said-anzum-zainaba-dim27164-departement-93.pdf | /pages_nominatives/said-anzum-zainaba-22685 | said-anzum-zainaba-dim27164-departement-93.xml | Livrée | null | null |
Mme | Zamimou | AHAMADI | AHAMADI Zamimou26246 | departement | Vice-Présidente du conseil départemental de Mayotte | di | 976 | null | 2023-10-30 | null | /pages_nominatives/ahamadi-zamimou-26246 | null | Déclaration déposée - publication à venir | null | null |
Mme | Zamimou | AHAMADI | AHAMADI Zamimou26246 | departement | Vice-Présidente du conseil départemental de Mayotte | dim | 976 | null | 2024-06-11 | null | /pages_nominatives/ahamadi-zamimou-26246 | null | Déclaration déposée - publication à venir | null | null |
M. | Zartoshte | BAKHTIARI | BAKHTIARI Zartoshte18992 | commune | Maire de Neuilly-sur-Marne | di | 93 | 2022-11-15 | 2022-03-07 | bakhtiari-zartoshte-di22174-commune-neuilly-sur-marne.pdf | /pages_nominatives/bakhtiari-zartoshte-18992 | bakhtiari-zartoshte-di22174-commune-neuilly-sur-marne.xml | Livrée | null | null |
M. | Zartoshte | BAKHTIARI | BAKHTIARI Zartoshte18992 | commune | Maire de Neuilly-sur-Marne | dim | 93 | 2022-11-16 | 2022-09-19 | bakhtiari-zartoshte-dim22175-commune-neuilly-sur-marne.pdf | /pages_nominatives/bakhtiari-zartoshte-18992 | bakhtiari-zartoshte-dim22175-commune-neuilly-sur-marne.xml | Livrée | null | null |
Mme | Zemorda | KHELIFI | KHELIFI Zemorda18898 | ctsp | Vice-Présidente de la Métropole de Lyon | di | 69 | 2021-06-23 | 2020-09-19 | khelifi-zemorda-di14099-ctsp-69.pdf | /pages_nominatives/khelifi-zemorda-18898 | khelifi-zemorda-di14099-ctsp-69.xml | Livrée | null | null |
Mme | Zemorda | KHELIFI | KHELIFI Zemorda18898 | ctsp | Vice-Présidente de la Métropole de Lyon | dim | 69 | null | null | null | /pages_nominatives/khelifi-zemorda-18898 | null | En cours | null | null |
Mme | Zouhourya | MOUAYAD BEN | MOUAYAD BEN Zouhourya23149 | departement | Vice-Présidente du conseil départemental de Mayotte | di | 976 | null | null | null | /pages_nominatives/mouayad-ben-zouhourya-23149 | null | En cours | null | null |